JAROSLAV VOLMUT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.04.2024 |
Adresa: |
43401, 5098271, Most, Most, Most, Jugoslávská, 1641, 36, Jugoslávská 1641/36, 43401 Most |
|
DUŠAN HESOUN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.02.2021 |
Adresa: |
40332, 30867347, Ústí nad Labem, Povrly, Povrly, Český Bukov, 252 |
|
DUŠAN HESOUN
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
člen představenstva |
11.02.2021 |
Adresa: |
40332, 30867347, Ústí nad Labem, Povrly, Povrly, Český Bukov, 252, Český Bukov 252, 40332 Povrly |
|
Dušan Hesoun
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
40011, 17838444, Ústí nad Labem, Hoření, 2436, 9 |
|
Dušan Hesoun
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
člen představenstva |
26.09.2011 |
Adresa: |
40011, 17838444, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hoření, 2436, 9, Hoření 2436/9, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Marina Merkusheva
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
12000, 21743312, Praha 2, Vinohrady, Anglická, 388, 1 |
|
Marina Merkusheva
|
Neaktivní
od 26.09.2011
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
12000, 21743312, Praha, Vinohrady, Anglická, 388, 1, Anglická 388/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|