Mykola Tsubera
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2020 |
|
JIŘÍ VANĚK
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
18.10.2019 |
Adresa: |
18200, 22369091, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2 |
|
JIŘÍ VANĚK
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
18.10.2019 |
Adresa: |
18200, 22369091, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mykola Tsubera
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
26.11.2015 |
|
MYKOLA TSUBERA
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
12.02.2013 |
Adresa: |
27801, 6230628, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny, 1162 |
|
MYKOLA TSUBERA
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
12.02.2013 |
Adresa: |
27801, 6230628, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny, 1162, U Dýhárny 1162, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Vladislav Minkovskij
|
Neaktivní
od 12.02.2013
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
69124, 30871654, Přibice, Přibice, 438 |
|
Vladislav Minkovskij
|
Neaktivní
od 12.02.2013
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
69124, 30871654, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 438, č.p. 438, 69124 Přibice |
|
Helena Škrabalová
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
27711, 6245102, Neratovice, Mánesova, 716 |
|
Helena Škrabalová
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
jednatel |
14.10.2011 |
Adresa: |
27711, 6245102, Mělník, Neratovice, Neratovice, Mánesova, 716, Mánesova 716, 27711 Neratovice |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
29.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334, 6 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 14.10.2011
|
jednatel |
29.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334, 6, Bachmačské náměstí 334/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|