FRANTIŠEK BLÁHA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21 |
|
FRANTIŠEK BLÁHA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary |
|
MICHAELA DIBELKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
16300, 22734104, Praha, Řepy, Makovského, 1146, 8 |
|
MICHAELA DIBELKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
16300, 22734104, Praha, Řepy, Makovského, 1146, 8, Makovského 1146/8, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DIBELKOVÁ MICHAELA
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
16300, 22734104, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1146, 8 |
|
DIBELKOVÁ MICHAELA
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
16300, 22734104, Praha, Řepy, Makovského, 1146, 8, Makovského 1146/8, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
KAMILA ŠMEJKALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
35601, 28199090, Staré Sedlo, Staré Sedlo, Šachetní, 346 |
|
KAMILA ŠMEJKALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
35601, 28199090, Sokolov, Staré Sedlo, Staré Sedlo, Šachetní, 346, Šachetní 346, 35601 Staré Sedlo |
|
Kamila Šmejkalová
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.10.2012 |
Adresa: |
35601, 40727874, Lomnice, Týn, Mánesova, 265 |
|
Kamila Šmejkalová
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
26.10.2012 |
Adresa: |
35601, 40727874, Sokolov, Lomnice, Týn, Mánesova, 265, Mánesova 265, Týn, 35601 Lomnice |
|
Antonín Peniaško
|
Neaktivní
od 26.10.2012
|
jednatel |
01.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797419, Sokolov, Sokolovská, 1570 |
|
Pavlína Šeffnerová
|
Neaktivní
od 26.10.2012
|
jednatel |
01.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797419, Sokolov, Sokolovská, 1570 |
|
Antonín Peniaško
|
Neaktivní
od 26.10.2012
|
jednatel |
01.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797419, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Sokolovská, 1570, Sokolovská 1570, 35601 Sokolov |
|
Pavlína Šeffnerová
|
Neaktivní
od 26.10.2012
|
jednatel |
01.08.2011 |
Adresa: |
35601, 20797419, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Sokolovská, 1570, Sokolovská 1570, 35601 Sokolov |
|