MILAN HANDL
|
Neaktivní
od 26.11.2018
|
člen představenstva |
22.06.2017 |
Adresa: |
78357, 16263812, Olomouc, Tršice, Přestavlky, 38 |
|
MILAN HANDL
|
Neaktivní
od 26.11.2018
|
člen představenstva |
22.06.2017 |
Adresa: |
78357, 16263812, Olomouc, Tršice, Přestavlky, 38, Přestavlky 38, 78357 Tršice |
|
JIŘÍ RICHTER
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
77900, 26046831, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1173, 19 |
|
JIŘÍ RICHTER
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
77900, 26046831, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1173, 19, Dukelská 1173/19, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ RICHTER
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
07.08.2014 |
Adresa: |
77900, 26046831, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1173, 19 |
|
JIŘÍ RICHTER
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
07.08.2014 |
Adresa: |
77900, 26046831, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1173, 19, Dukelská 1173/19, 77900 Olomouc |
|
Jiří Richter
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
77200, 26046831, Olomouc, Dukelská, 1173, 19 |
|
JIŘÍ RICHTER
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
člen představenstva |
03.11.2011 |
Adresa: |
77900, 26046831, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1173, 19, Dukelská 1173/19, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 03.11.2011
|
člen představenstva |
26.08.2011 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|