VOJTĚCH FORNŮSEK
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda výboru |
28.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22308130, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Přístavní, 1187, 49 |
|
VOJTĚCH FORNŮSEK
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
místopředseda výboru |
28.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22308130, Praha, Holešovice, Přístavní, 1187, 49, Přístavní 1187/49, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Doc. Ing., Ph.D JITKA KLOUDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
pověřený člen |
20.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22308130, Praha, Holešovice, Přístavní, 1187, 49 |
|
Doc. Ing., Ph.D JITKA KLOUDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
pověřený člen |
20.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22308130, Praha, Holešovice, Přístavní, 1187, 49, Přístavní 1187/49, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Vojtěch Fornůsek
|
Neaktivní
od 28.02.2016
|
místopředseda výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
17000, 22308130, Praha 7, Holešovice, Přístavní, 1187, 49 |
|
Ing. Tomáš Košek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
12800, 21735867, Praha 2, Nové Město, Na Moráni, 1958, 7 |
|
Ing. Petr Vrabel
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
25765, 3063925, Benešov, Miřetice, 49 |
|
VOJTĚCH FORNŮSEK
|
Neaktivní
od 28.02.2016
|
místopředseda výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
17000, 22308130, Praha, Holešovice, Přístavní, 1187, 49, Přístavní 1187/49, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Petr Vrabel
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
25765, 3063925, Benešov, Miřetice, Miřetice, 49, č.p. 49, 25765 Miřetice |
|
Ing. Tomáš Košek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
předseda výboru |
20.09.2011 |
Adresa: |
12800, 21735867, Praha, Nové Město, Na Moráni, 1958, 7, Na Moráni 1958/7, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|