VIKTOR MICHEJEV
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23273496, Olomouc, Olomouc, Neředín, U Letiště, 704, 4 |
|
VIKTOR MICHEJEV
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23273496, Olomouc, Olomouc, Neředín, U Letiště, 704, 4, U Letiště 704/4, Neředín, 77900 Olomouc |
|
FRANTIŠEK POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
76315, 4053818, Zlín, Veselá, Veselá, 33 |
|
FRANTIŠEK POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
76315, 4053818, Zlín, Veselá, Veselá, 33, č.p. 33, 76315 Veselá |
|
FRANTIŠEK POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
10.05.2014 |
Adresa: |
76315, 4054296, Veselá, Veselá, 82 |
|
František Pospíšil
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
10.05.2014 |
Adresa: |
76315, 4054296, Zlín, Veselá, Veselá, 82, č.p. 82, 76315 Veselá |
|
Veronika Sobotíková
|
Neaktivní
od 10.05.2014
|
jednatel |
09.11.2012 |
Adresa: |
70030, 3258742, Ostrava, Výškovice, Šeříková, 626, 38 |
|
Veronika Sobotíková
|
Neaktivní
od 10.05.2014
|
jednatel |
09.11.2012 |
Adresa: |
70030, 3258742, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Šeříková, 626, 38, Šeříková 626/38, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Jaromír Hacar
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
77900, 23326999, Olomouc, Dukelská, 1011, 10 |
|
Jaromír Hacar
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
77900, 23326999, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dukelská, 1011, 10, Dukelská 1011/10, 77900 Olomouc |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|