DENIS BALAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2022 |
Adresa: |
Petropavlovka, Sengerei region |
|
DENIS BALAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2022 |
Adresa: |
Petropavlovka, Sengerei region, Sengerei region, Petropavlovka, Moldavsko |
|
ANTON ZAYCHENKO
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
17000, 72907975, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Komunardů, 1608, 20 |
|
ANTON ZAYCHENKO
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
17000, 72907975, Praha, Holešovice, Komunardů, 1608, 20, Komunardů 1608/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
DARJA ZAJČENKO
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
27.03.2015 |
Adresa: |
25242, 40734005, Jesenice, Zdiměřice, Soví, 331 |
|
DARJA ZAJČENKO
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
27.03.2015 |
Adresa: |
25242, 40734005, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Soví, 331, Soví 331, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
JAROSLAV STIEL
|
Neaktivní
od 27.03.2015
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha 10, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
JAROSLAV STIEL
|
Neaktivní
od 27.03.2015
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Shynar Kusmanova
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
18.01.2012 |
Adresa: |
Sankt-Peterburg, ul. Narodnaja 53/10, 193079 |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
27354, 1297775, Lidice, Josefa Štemberky, 98 |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
09.09.2011 |
Adresa: |
27354, 1297775, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98, Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice |
|