DAVID DANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25083, 28170521, Zlatá, Zlatá, 119 |
|
DAVID DANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
25083, 28170521, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 119, č.p. 119, 25083 Zlatá |
|
MAREK BABŠICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
14700, 21810265, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Za mlýnem, 1328, 15 |
|
MAREK BABŠICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
14700, 21810265, Praha, Braník, Za mlýnem, 1328, 15, Za mlýnem 1328/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
DANIEL BĚHÁLEK
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22292322, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Na Volánové, 754, 4 |
|
DANIEL BĚHÁLEK
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22292322, Praha, Vokovice, Na Volánové, 754, 4, Na Volánové 754/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
David Daněk
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
25083, 28170521, Praha-východ, Zlatá, 119 |
|
DAVID DANĚK
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
25083, 28170521, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 119, č.p. 119, 25083 Zlatá |
|
Karel Köszegi
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
25210, 12815713, Mníšek pod Brdy, Jana Šťastného, 586 |
|
Marek Babšický
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
14700, 21810265, Praha 4, Braník, Za Mlýnem, 1328, 15 |
|
Daniel Běhálek
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22292322, Praha 6, Na Volánové, 754, 4 |
|
Karel Köszegi
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
25210, 12815713, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Jana Šťastného, 586, Jana Šťastného 586, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
MAREK BABŠICKÝ
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
14700, 21810265, Praha, Braník, Za mlýnem, 1328, 15, Za mlýnem 1328/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
DANIEL BĚHÁLEK
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22292322, Praha, Vokovice, Na Volánové, 754, 4, Na Volánové 754/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Jan Štěpánek
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha 1, Benediktská, 722, 11 |
|
JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|