Mgr. ILONA HORÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21950989, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Družstevní ochoz, 1304, 24 |
|
Mgr. ILONA HORÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21950989, Praha, Nusle, Družstevní ochoz, 1304, 24, Družstevní ochoz 1304/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
KATEŘINA TOMANOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.09.2021 |
Adresa: |
16300, 22734945, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Na Fialce I, 1531, 10 |
|
KATEŘINA TOMANOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.09.2021 |
Adresa: |
16300, 22734945, Praha, Řepy, Na Fialce I, 1531, 10, Na Fialce I 1531/10, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JIŘÍ KUZDAS
|
Aktivní
|
člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
16000, 22184937, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1030, 18 |
|
JIŘÍ KUZDAS
|
Aktivní
|
člen správní rady |
10.08.2021 |
Adresa: |
16000, 22184937, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1030, 18, Ve struhách 1030/18, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. LIBUŠE VLKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
04.07.2021 |
Adresa: |
15500, 22119108, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kálikova, 1553, 2 |
|
Mgr. LIBUŠE VLKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
04.07.2021 |
Adresa: |
15500, 22119108, Praha, Stodůlky, Kálikova, 1553, 2, Kálikova 1553/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
PhDr. PETR FEJK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
11.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21747598, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 785, 1 |
|
PhDr. PETR FEJK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
11.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21747598, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 785, 1, Šafaříkova 785/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PETR HEJMA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
02.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21716919, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Náprstkova, 215, 9 |
|
Ing. PETR HEJMA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
02.08.2014 |
Adresa: |
11000, 21716919, Praha, Staré Město, Náprstkova, 215, 9, Náprstkova 215/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JOSEF TOBEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21721777, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Ovocný trh, 568, 17 |
|
Josef Tobek
|
Aktivní
|
člen správní rady |
25.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21721777, Praha, Staré Město, Ovocný trh, 568, 17, Ovocný trh 568/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Kristyna Parpel
|
Aktivní
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21717575, Praha 1, Betlémská, 7 |
|
Kristyna Parpel
|
Aktivní
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21717575, Praha, Staré Město, Betlémská, 266, 7, Betlémská 266/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. ILONA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
člen správní rady |
26.10.2020 |
Adresa: |
14000, 22700498, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Sinkulova, 840, 71 |
|
Mgr. ILONA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
člen správní rady |
26.10.2020 |
Adresa: |
14000, 22700498, Praha, Nusle, Sinkulova, 840, 71, Sinkulova 840/71, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
PhDr. MÁRIA VUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
člen správní rady |
09.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21760683, Praha, Vinohrady, Nitranská, 1043, 16 |
|
PhDr. MÁRIA VUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
člen správní rady |
09.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21760683, Praha, Vinohrady, Nitranská, 1043, 16, Nitranská 1043/16, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Josef Tobek
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21721777, Praha 1, Ovocný trh, 17 |
|
Ing. Petr Hejma
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
předseda správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21716919, Praha 1, Náprstkova, 215, 9 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
25072, 14576988, Předboj, Velkoveská, 44 |
|
PhDr. Maria Vučková
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
13000, 21760683, Prah a3, Nitranská, 16 |
|
Mgr. Ilona Horáčková
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
14000, 22700498, Praha 4, Sinkulova, 840, 71 |
|
Mgr. Libuše Vlková
|
Neaktivní
od 04.07.2021
|
místopředseda správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
15500, 22119108, Praha 5, Kálikova, 1553 |
|
Jiří Kuzdas
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
16000, 22184937, Praha 6, Ve Struhách, 1030, 18 |
|
Kateřina Tomanová
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
16300, Praha 6, Řepy, Na Fialce I., 1531, 10 |
|
Josef Tobek
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21721777, Praha, Staré Město, Ovocný trh, 568, 17, Ovocný trh 568/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. PETR HEJMA
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
předseda správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21716919, Praha, Staré Město, Náprstkova, 215, 9, Náprstkova 215/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
25072, 14576988, Praha-východ, Předboj, Předboj, Velkoveská, 44, Velkoveská 44, 25072 Předboj |
|
PhDr. Maria Vučková
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
13000, 21760683, Praha, Vinohrady, Nitranská, 1043, 16, Nitranská 1043/16, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. ILONA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
14000, 22700498, Praha, Nusle, Sinkulova, 840, 71, Sinkulova 840/71, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. LIBUŠE VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2021
|
místopředseda správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
15500, 22119108, Praha, Stodůlky, Kálikova, 1553, 2, Kálikova 1553/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JIŘÍ KUZDAS
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
16000, 22184937, Praha, Bubeneč, Ve struhách, 1030, 18, Ve struhách 1030/18, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
KATEŘINA TOMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
člen správní rady |
20.09.2011 |
Adresa: |
16300, 22734945, Praha, Řepy, Na Fialce I, 1531, 10, Na Fialce I 1531/10, Řepy, 16300 Praha 6 |
|