TOMÁŠ REPÁČ
|
Aktivní
|
jednatele |
05.05.2022 |
Adresa: |
07616, Stanča, Hlavná 82 |
|
TOMÁŠ REPÁČ
|
Aktivní
|
jednatele |
05.05.2022 |
Adresa: |
Stanča, Hlavná 82, 07616, Hlavná 82, 07616 Stanča, Slovensko |
|
ANTONÍN KORYNTA
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
25245, 8524475, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Jabloňová, 289 |
|
Antonín Korynta
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
25245, 8524475, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Jabloňová, 289, Jabloňová 289, 25245 Ohrobec |
|
BORIS MUSIL
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
10900, 22563644, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 399 |
|
Boris Musil
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
10900, 22563644, Praha, Horní Měcholupy, Janovská, 399, Janovská 399, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ANTONÍN KORYNTA
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
25245, 8524475, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Jabloňová, 289 |
|
Antonín Korynta
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
25245, 8524475, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Jabloňová, 289, Jabloňová 289, 25245 Ohrobec |
|
David Herman
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
44001, 9181954, Louny, Stradonice, 55 |
|
Antonín Korynta
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
25245, Ohrobec-Károv, Jabloňová, 289 |
|
David Herman
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
44001, 9181954, Louny, Peruc, Stradonice, 55, Stradonice 55, 44001 Peruc |
|
Antonín Korynta
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
07.09.2011 |
Adresa: |
25245, 8524475, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Jabloňová, 289, Jabloňová 289, 25245 Ohrobec |
|