KATEŘINA ŠČUKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2019 |
Adresa: |
79601, 24819034, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Waitova, 1295, 32 |
|
KATEŘINA ŠČUKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2019 |
Adresa: |
79601, 24819034, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Waitova, 1295, 32, Waitova 1295/32, 79601 Prostějov |
|
JIŘÍ PECH
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
68201, 13903675, Vyškov, Dědice, Závodí, 553, 23 |
|
JIŘÍ PECH
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
68201, 13903675, Vyškov, Vyškov, Dědice, Závodí, 553, 23, Závodí 553/23, Dědice, 68201 Vyškov |
|
JIŘÍ PECH
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
24.02.2012 |
Adresa: |
68201, 13903675, Vyškov, Dědice, Závodí, 553, 23 |
|
JIŘÍ PECH
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
jednatel |
24.02.2012 |
Adresa: |
68201, 13903675, Vyškov, Vyškov, Dědice, Závodí, 553, 23, Závodí 553/23, Dědice, 68201 Vyškov |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
15000, 22096469, Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19 |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
jednatel |
12.09.2011 |
Adresa: |
15000, 22096469, Praha, Smíchov, Fráni Šrámka, 1978, 19, Fráni Šrámka 1978/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|