JANA PŘIBKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
JANA PŘIBKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JANA POSPÍŠILOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
EVA MUSILOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84 |
|
PhDr. TOMÁŠ KLEISNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
JANA POSPÍŠILOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Eva Musilová
|
Aktivní
|
členka výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84, Kostnická 2696/84, 43003 Chomutov |
|
PhDr. TOMÁŠ KLEISNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.06.2021 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
místopředseda výboru |
07.11.2018 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
místopředseda výboru |
07.11.2018 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JANA PŘIBKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
člen výboru |
15.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
JANA PŘIBKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
člen výboru |
15.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
místopředseda výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
19000, 22517804, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35 |
|
JANA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
předseda výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22291857, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
EVA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84 |
|
HANA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22291831, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 709, 17 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
místopředseda výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
19000, 22517804, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35, Střížkovská 549/35, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Eva Musilová
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84, Kostnická 2696/84, 43003 Chomutov |
|
HANA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
člen výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22291831, Praha, Vokovice, Tobrucká, 709, 17, Tobrucká 709/17, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JANA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
předseda výboru |
30.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
EVA MUSILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
12.08.2016 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84 |
|
Eva Musilová
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
12.08.2016 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84, Kostnická 2696/84, 43003 Chomutov |
|
JIŘÍ ŠTRYMPL
|
Neaktivní
od 15.06.2017
|
člen výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22291865, Praha, Vokovice, Tobrucká, 712, 23 |
|
JIŘÍ ŠTRYMPL
|
Neaktivní
od 15.06.2017
|
člen výboru |
06.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22291865, Praha, Vokovice, Tobrucká, 712, 23, Tobrucká 712/23, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Štrympl
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen výboru |
24.08.2012 |
Adresa: |
16000, 22291865, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 712, 23 |
|
Ing. Jiří Štrympl
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen výboru |
24.08.2012 |
Adresa: |
16000, 22291865, Praha, Vokovice, Tobrucká, 712, 23, Tobrucká 712/23, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
22291865, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 712, 23 |
|
Eva Musilová
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
43003, Chomutov, Chomutov 3, Kostnická, 2696, 84 |
|
Jana Pospíšilová
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
22291857, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 711, 21 |
|
Pavel Kohout
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
místopředseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
22517804, Praha 9, Střížkov, Střížkovská, 549, 35 |
|
Hana Šťastná
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
22291831, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 709, 17 |
|
Ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22291865, Praha, Vokovice, Tobrucká, 712, 23, Tobrucká 712/23, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Eva Musilová
|
Neaktivní
od 12.08.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
43003, 23508167, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 2696, 84, Kostnická 2696/84, 43003 Chomutov |
|
HANA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
člen výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22291831, Praha, Vokovice, Tobrucká, 709, 17, Tobrucká 709/17, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JANA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
předseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
16000, 22291857, Praha, Vokovice, Tobrucká, 711, 21, Tobrucká 711/21, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
místopředseda výboru |
04.10.2011 |
Adresa: |
19000, 22517804, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35, Střížkovská 549/35, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|