JIŘÍ ZAJDL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.07.2024 |
Adresa: |
25262, 6388426, Praha-západ, Statenice, Statenice, Nad Strání, 621, Nad Strání 621, 25262 Statenice |
|
DAVID VĚTVIČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.06.2019 |
Adresa: |
25229, 74015346, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Anežky České, 1119 |
|
LIA VĚTVIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.06.2019 |
Adresa: |
25229, 74015346, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Anežky České, 1119 |
|
DAVID VĚTVIČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.06.2019 |
Adresa: |
25229, 74015346, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Anežky České, 1119, Anežky České 1119, 25229 Dobřichovice |
|
LIA VĚTVIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
21.06.2019 |
Adresa: |
25229, 74015346, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Anežky České, 1119, Anežky České 1119, 25229 Dobřichovice |
|
JIŘÍ ZAJDL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
05.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21773106, Praha, Žižkov, Vlkova, 619, 41 |
|
DAVID VĚTVIČKA
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
člen správní rady |
05.05.2016 |
Adresa: |
15500, 22116168, Praha, Stodůlky, Před rybníkem, 742, 2 |
|
DAVID VĚTVIČKA
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
člen správní rady |
05.05.2016 |
Adresa: |
15500, 22116168, Praha, Stodůlky, Před rybníkem, 742, 2, Před rybníkem 742/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JIŘÍ ZAJDL
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
člen správní rady |
05.05.2016 |
Adresa: |
13000, 21773106, Praha, Žižkov, Vlkova, 619, 41, Vlkova 619/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LIA VĚTVIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
člen správní rady |
09.11.2015 |
Adresa: |
15500, 22116168, Praha, Stodůlky, Před rybníkem, 742, 2 |
|
LIA VĚTVIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
člen správní rady |
09.11.2015 |
Adresa: |
15500, 22116168, Praha, Stodůlky, Před rybníkem, 742, 2, Před rybníkem 742/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Liana Větvičková - Bínová
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
15500, 26256631, Praha 5, Průhonek, 1457 |
|
David Větvička
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
15500, 26256631, Praha 5, Průhonek, 1457 |
|
Jiří Zajdl
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21773106, Praha 3, Vlkova, 619 |
|
Liana Větvičková - Bínová
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
15500, 26256631, Praha, Stodůlky, Průhonek, 1457, 4, Průhonek 1457/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JIŘÍ ZAJDL
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21773106, Praha, Žižkov, Vlkova, 619, 41, Vlkova 619/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
David Větvička
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
člen správní rady |
12.10.2011 |
Adresa: |
15500, 26256631, Praha, Stodůlky, Průhonek, 1457, 4, Průhonek 1457/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|