Ing. MARTIN LHOTÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
JIŘÍ CARVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790 |
|
Ing. MARTIN LHOTÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|
JIŘÍ CARVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2021 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790, Pod Vrchem 2790, 27601 Mělník |
|
Ing. MARTIN LHOTÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
předseda výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
místopředseda výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
JIŘÍ CARVA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
člen výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790 |
|
Ing. MARTIN LHOTÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
předseda výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
místopředseda výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|
JIŘÍ CARVA
|
Neaktivní
od 28.12.2021
|
člen výboru |
09.12.2016 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790, Pod Vrchem 2790, 27601 Mělník |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
místopředseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
ONDŘEJ ŠÍMA
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
místopředseda výboru |
11.12.2015 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|
Radek Miřatský
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
místopředseda výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Pod Vrchem, 2790 |
|
Ing. Martin Lhoták
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
předseda výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Pod Vrchem, 2791 |
|
Jiří Carva
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
člen výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Pod Vrchem, 2790 |
|
Radek Miřatský
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
místopředseda výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790, Pod Vrchem 2790, 27601 Mělník |
|
JIŘÍ CARVA
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
člen výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685646, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2790, Pod Vrchem 2790, 27601 Mělník |
|
Ing. MARTIN LHOTÁK
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
předseda výboru |
18.10.2011 |
Adresa: |
27601, 11685654, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2791, Pod Vrchem 2791, 27601 Mělník |
|