VLADIMÍR GAŠPAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
25229, 6546391, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, 5. května, 15, 5. května 15, 25229 Dobřichovice |
|
LUKÁŠ HOCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.07.2023 |
Adresa: |
25229, 6546391, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, 5. května, 15, 5. května 15, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. HANA MAZANCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
29.07.2022 |
Adresa: |
25210, 6411801, Praha-západ, Černolice, Černolice, Jeřabinová |
|
Ing. HANA MAZANCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
29.07.2022 |
Adresa: |
25210, 6411801, Praha-západ, Černolice, Černolice, Jeřabinová, Jeřabinová č.ev. 269, 25210 Černolice |
|
LUKÁŠ HOCH
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206 |
|
RNDr. VÁCLAV KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
25229, 6552129, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Březová, 670 |
|
LUKÁŠ HOCH
|
Neaktivní
od 21.07.2023
|
člen výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206, Jugoslávská 206, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. HANA MAZANCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda |
27.02.2021 |
Adresa: |
25064, 14498596, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Souběžná, 89 |
|
Ing. HANA MAZANCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
předseda |
27.02.2021 |
Adresa: |
25064, 14498596, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Souběžná, 89, Souběžná 89, 25064 Hovorčovice |
|
JÁCHYM HOCH
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
člen výboru |
28.11.2019 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206 |
|
JÁCHYM HOCH
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
člen výboru |
28.11.2019 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206, Jugoslávská 206, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. MARTIN HOCH
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen výboru |
08.12.2018 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206 |
|
Ing. MARTIN HOCH
|
Neaktivní
od 28.11.2019
|
člen výboru |
08.12.2018 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206, Jugoslávská 206, 25229 Dobřichovice |
|
RNDr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
člen výboru |
08.12.2016 |
Adresa: |
25229, 6552129, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Březová, 670, Březová 670, 25229 Dobřichovice |
|
MAGDALENA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2020
|
předseda výboru |
09.05.2014 |
Adresa: |
25229, 6549373, Dobřichovice, Dobřichovice, Mánesova, 361 |
|
MAGDALENA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2020
|
předseda výboru |
09.05.2014 |
Adresa: |
25229, 6549373, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Mánesova, 361, Mánesova 361, 25229 Dobřichovice |
|
Magdalena Kadlecová
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
předseda výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6549373, Dobřichovice, Mánesova, 361 |
|
RNDr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6552129, Dobřichovice, Březová, 670 |
|
Ing. Martin Hoch
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
člen výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6547958, Dobřichovice, Jugoslávská, 206 |
|
MAGDALENA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
předseda výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6549373, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Mánesova, 361, Mánesova 361, 25229 Dobřichovice |
|
RNDr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6552129, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Březová, 670, Březová 670, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. MARTIN HOCH
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
člen výboru |
26.09.2011 |
Adresa: |
25229, 6547958, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Jugoslávská, 206, Jugoslávská 206, 25229 Dobřichovice |
|