HANA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
10900, 25065360, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 429 |
|
HANA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2016 |
Adresa: |
10900, 25065360, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 429, Livornská 429, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Hana Znamenáčková
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
10900, 25065360, Praha 10, Horní Měcholupy, Livornská, 429 |
|
HANA ZNAMENÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
jednatel |
23.05.2012 |
Adresa: |
10900, 25065360, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 429, Livornská 429, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Vendula Novotná
|
Neaktivní
od 23.05.2012
|
jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha 8, Troja, Lublinská, 575, 9 |
|
Vendula Novotná
|
Neaktivní
od 23.05.2012
|
jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
18100, 22399062, Praha, Troja, Lublinská, 575, 9, Lublinská 575/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Petra Koucká Knížová
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
jednatel |
23.09.2011 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Štěpánkova, 1065, 40 |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
jednatel |
23.09.2011 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|