PAVEL MALKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
16900, 22150927, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Liborova, 332, 20 |
|
PAVEL MALKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
16900, 22150927, Praha, Břevnov, Liborova, 332, 20, Liborova 332/20, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
KLAUDIA TERESA MALKOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
16900, 22150927, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Liborova, 332, 20 |
|
KLAUDIA TERESA MALKOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2022 |
Adresa: |
16900, 22150927, Praha, Břevnov, Liborova, 332, 20, Liborova 332/20, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
KLAUDIA TERESA MALKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22162836, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Štolbova, 1288, 10 |
|
KLAUDIA TERESA MALKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22162836, Praha, Břevnov, Štolbova, 1288, 10, Štolbova 1288/10, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
PAVEL MALKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
27.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22162836, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Štolbova, 1288, 10 |
|
PAVEL MALKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
27.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22162836, Praha, Břevnov, Štolbova, 1288, 10, Štolbova 1288/10, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Pavel Malkovský
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
16200, 22281924, Praha 6, Na Okraji, 229, 56 |
|
Jowita Agnieszka Praga
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
Piastow, K. Przerwy-Tetmajera 4, 05820 |
|
Pavel Malkovský
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
16200, 22281924, Praha, Veleslavín, Na okraji, 229, 56, Na okraji 229/56, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|