TUGULDUR ROŠTÍNSKÁ BURMAA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2024 |
Adresa: |
10100, 22657282, Praha, Vršovice, Moskevská, 262, 57, Moskevská 262/57, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
TUGULDUR ROŠTÍNSKÁ BURMAA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21777152, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1005, 16 |
|
PETR VANČURA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2016 |
Adresa: |
12000, 21757542, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Máchova, 2463, 17 |
|
Petr Vančura
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2016 |
Adresa: |
12000, 21757542, Praha, Vinohrady, Máchova, 2463, 17, Máchova 2463/17, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Lukáš Černý
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
18600, 22350152, Praha, Karlín, Křižíkova, 150, 43 |
|
Lukáš Černý
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2011 |
Adresa: |
18600, 22350152, Praha, Karlín, Křižíkova, 150, 43, Křižíkova 150/43, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
TUGULDUR ROŠTÍNSKÁ BURMAA
|
Neaktivní
od 24.04.2024
|
jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21777152, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1005, 16, Čajkovského 1005/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|