Ing. arch. RADKA MAXIMOVIČOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.01.2023 |
Adresa: |
27401, 25471244, Kladno, Slaný, Slaný, Lacinova, 751 |
|
Ing. arch. RADKA MAXIMOVIČOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.01.2023 |
Adresa: |
27401, 25471244, Kladno, Slaný, Slaný, Lacinova, 751, Lacinova 751, 27401 Slaný |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
25219, 79605443, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, Karla IV., 402 |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
25219, 79605443, Praha-západ, Drahelčice, Drahelčice, Karla IV., 402, Karla IV. 402, 25219 Drahelčice |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
16000, 25948822, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tibetská, 807, 7 |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
16000, 25948822, Praha, Vokovice, Tibetská, 807, 7, Tibetská 807/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21715106, Praha 1, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 44, 16 |
|
MUSTAFA TÜRKMEN
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21715106, Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 44, 16, Elišky Krásnohorské 44/16, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mustafa Türkmen
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
12.10.2011 |
Adresa: |
Istanbul, Alkent 2000, Büyükcekmece, Gül Sok. 5 |
|