JOSEF UHLÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2019 |
Adresa: |
28201, 21104671, Kolín, Hradešín, Hradešín, 101 |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2019 |
Adresa: |
28201, 21104671, Kolín, Hradešín, Hradešín, 101, č.p. 101, 28201 Hradešín |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
jednatel |
11.01.2019 |
Adresa: |
28201, 21104263, Kolín, Hradešín, Hradešín, 59 |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
jednatel |
11.01.2019 |
Adresa: |
28201, 21104263, Kolín, Hradešín, Hradešín, 59, č.p. 59, 28201 Hradešín |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
28201, 75228254, Kolín, Hradešín, Hradešín, 205 |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
28201, 75228254, Kolín, Hradešín, Hradešín, 205, č.p. 205, 28201 Hradešín |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
19.06.2015 |
Adresa: |
19000, 22508899, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Kytlická, 752, 7 |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
19.06.2015 |
Adresa: |
19000, 22508899, Praha, Prosek, Kytlická, 752, 7, Kytlická 752/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Josef Uhlíř
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
19000, 22508899, Praha 9, Prosek, Kytlická, 752, 7 |
|
František Šťástka
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
14200, 21958629, Praha 4, Písnice, Výletní, 355, 24 |
|
Ing. Ivo Griesler
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22028137, Praha 5, Košíře, Plzeňská, 950, 127 |
|
JOSEF UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
19000, 22508899, Praha, Prosek, Kytlická, 752, 7, Kytlická 752/7, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
FRANTIŠEK ŠŤÁSTKA
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
14200, 21958629, Praha, Písnice, Výletní, 355, 24, Výletní 355/24, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Ivo Griesler
|
Neaktivní
od 19.06.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22028137, Praha, Košíře, Plzeňská, 950, 127, Plzeňská 950/127, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.10.2011
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.10.2011
|
jednatel |
07.10.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|