JANA ERETOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2016 |
Adresa: |
33701, 20777779, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Voldušská, 795 |
|
JANA ERETOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2016 |
Adresa: |
33701, 20777779, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Voldušská, 795, Voldušská 795, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
EVA KRÚPOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2016
|
jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
33701, 20777779, Rokycany, Nové Město, Voldušská, 795 |
|
EVA KRÚPOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2016
|
jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
33701, 20777779, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Voldušská, 795, Voldušská 795, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Lenka Boucová
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
17.10.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Sokolovská, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
17.10.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|