Ing. JIŘÍ BOHUSLAV
|
Aktivní
|
jednatel |
15.04.2024 |
Adresa: |
17000, 22309781, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1314, 21, Františka Křížka 1314/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
KAROLÍNA KUNEŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21715017, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Maiselova, 25, 4 |
|
KAROLÍNA KUNEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2024
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21715017, Praha, Staré Město, Maiselova, 25, 4, Maiselova 25/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Petriska
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
25082, 14469731, Tuklaty, Tlustovousy, K Výmole, 61 |
|
Petr Petriska
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
jednatel |
08.12.2011 |
Adresa: |
25082, 14469731, Kolín, Tuklaty, Tlustovousy, K Výmole, 61, K Výmole 61, Tlustovousy, 25082 Tuklaty |
|
Ing. Karolína Kunešová
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
11000, 21715017, Praha, Staré Město, Maiselova, 25, 4 |
|
Ing. Karolína Kunešová
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
11000, 21715017, Praha, Staré Město, Maiselova, 25, 4, Maiselova 25/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|