PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
GERALD KIRSCH
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
28.01.2013 |
Adresa: |
14000, 21861056, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Budějovická, 340, 14 |
|
GERALD KIRSCH
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
jednatel |
28.01.2013 |
Adresa: |
14000, 21861056, Praha, Krč, Budějovická, 340, 14, Budějovická 340/14, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Pavel Štrob
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19300, 25129511, Praha, Horní Počernice, Chvalkovická, 2359, 54 |
|
Jan Pilař
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19800, 26655756, Praha, Černý Most, Hlaďova, 649, 1 |
|
PAVEL ŠTROB
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19300, 25129511, Praha, Horní Počernice, Chvalkovická, 2359, 54, Chvalkovická 2359/54, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jan Pilař
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19800, 26655756, Praha, Černý Most, Hlaďova, 649, 1, Hlaďova 649/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|