RADEK ŠINDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
74101, 8251274, Nový Jičín, Nový Jičín, Loučka, Na Lani, 231 |
|
RADEK ŠINDLER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
74101, 8251274, Nový Jičín, Nový Jičín, Loučka, Na Lani, 231, Na Lani 231, Loučka, 74101 Nový Jičín |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
18.10.2019 |
Adresa: |
74231, 27719448, Nový Jičín, Starý Jičín, Starý Jičín, 151 |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
18.10.2019 |
Adresa: |
74231, 27719448, Nový Jičín, Starý Jičín, Starý Jičín, 151, č.p. 151, 74231 Starý Jičín |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 18.10.2019
|
jednatel |
03.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
25.07.2019 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno-město, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41 |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
jednatel |
25.07.2019 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno-město, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41, Jiráskova 241/41, Veveří, 60200 Brno |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno-město, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41 |
|
RADEK ŠINDLER
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno-město, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41, Jiráskova 241/41, Veveří, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ROBENEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
72000, 72679395, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Jezdiště, 1001, 15 |
|
TOMÁŠ ROBENEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
jednatel |
07.11.2015 |
Adresa: |
72000, 72679395, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Jezdiště, 1001, 15, Jezdiště 1001/15, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Radek Šindler
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
04.08.2013 |
Adresa: |
73942, 20448627, Frýdek-Místek, Chlebovice, K Dolům, 149 |
|
Radek Šindler
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
04.08.2013 |
Adresa: |
73942, 20448627, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, K Dolům, 149, K Dolům 149, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
Radek Šindler
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
73942, 20448627, Frýdek-Místek, Chlebovice, K Dolům, 149 |
|
Tomáš Robenek
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
70200, 3202518, Ostrava, Přívoz, Nádražní, 561, 175 |
|
Radek Šindler
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
73942, 20448627, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, K Dolům, 149, K Dolům 149, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
Tomáš Robenek
|
Neaktivní
od 07.11.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
70200, 3202518, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Nádražní, 561, 175, Nádražní 561/175, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Jakub Lukáš
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
19700, 22465677, Praha 9, Kbely, Luštěnická, 715, 8 |
|
Jakub Lukáš
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
19700, 22465677, Praha, Kbely, Luštěnická, 715, 8, Luštěnická 715/8, Kbely, 19700 Praha 9 |
|