PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
člen představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
43601, 5154189, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772 |
|
PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
člen představenstva |
05.11.2015 |
Adresa: |
43601, 5154189, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772, Alešova 772, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
43601, 5154189, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772 |
|
PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen představenstva |
22.07.2014 |
Adresa: |
43601, 5154189, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772, Alešova 772, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
MARTA JURÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
|
24.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21777021, Praha 3, Žižkov, Příběnická, 991, 6 |
|
MARTA JURÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
|
24.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21777021, Praha, Žižkov, Příběnická, 991, 6, Příběnická 991/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
13.08.2013 |
Adresa: |
43601, 5154189, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772 |
|
PAVEL NOHAVA
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
13.08.2013 |
Adresa: |
43601, 5154189, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Alešova, 772, Alešova 772, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
VLASTIMIL FURMÁNEK
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
VLASTIMIL FURMÁNEK
|
Neaktivní
od 13.08.2013
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
17000, 22307451, Praha 7, Holešovice, Dělnická, 1131, 37 |
|
MARTIN JIRÁNEK
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
17000, 22307451, Praha, Holešovice, Dělnická, 1131, 37, Dělnická 1131/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lenka Boucová
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
14.11.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Sokolovská, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
14.11.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|