Ing. KATEŘINA ZIKÁNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
14800, 21843601, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1802, 3 |
|
Ing. KATEŘINA ZIKÁNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
14800, 21843601, Praha, Chodov, Láskova, 1802, 3, Láskova 1802/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. OLGA TESAŘOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
14800, 21843601, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1802, 3 |
|
Ing. OLGA TESAŘOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
14800, 21843601, Praha, Chodov, Láskova, 1802, 3, Láskova 1802/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAVA ROSYPALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
jednatel |
17.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22447504, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Češovská, 1818, 34 |
|
Ing. MIROSLAVA ROSYPALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
jednatel |
17.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22447504, Praha, Horní Počernice, Češovská, 1818, 34, Češovská 1818/34, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Olga Tesařová
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
14800, 21843601, Praha 4, Chodov, Láskova, 1802, 3 |
|
Ing. Miroslava Rosypalová
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
19300, 22447504, Praha 9, Horní Počernice, Češovská, 1818, 34 |
|
Ing. OLGA TESAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
14800, 21843601, Praha, Chodov, Láskova, 1802, 3, Láskova 1802/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAVA ROSYPALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2016
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
19300, 22447504, Praha, Horní Počernice, Češovská, 1818, 34, Češovská 1818/34, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|