JIŘÍ SCHOVANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
66434, 24187992, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Šmeralova, 725, 20 |
|
JIŘÍ SCHOVANEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2018 |
Adresa: |
66434, 24187992, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Šmeralova, 725, 20, Šmeralova 725/20, 66434 Kuřim |
|
ANTON KONDRATOV
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
14000, 21873062, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30 |
|
ANTON KONDRATOV
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
14000, 21873062, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30, Antala Staška 1565/30, Krč, 14000 Praha 4 |
|
SHAMIL KUSHAEV
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6 |
|
SHAMIL KUSHAEV
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6, Hnězdenská 735/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
SHAMIL KUSHAEV
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel |
16.12.2014 |
Adresa: |
18100, 25583913, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6 |
|
SHAMIL KUSHAEV
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
Jednatel |
16.12.2014 |
Adresa: |
18100, 25583913, Praha, Troja, Hnězdenská, 735, 6, Hnězdenská 735/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
GAMRIEL SOSUNOV
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
16400, 26264676, Praha 6, Dejvice, Ke Kulišce, 2624, 1e |
|
GAMRIEL SOSUNOV
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
16400, 26264676, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2624, 1e, Ke Kulišce 2624/1e, Dejvice, 16400 Praha 6 |
|
GAMRIEL SOSUNOV
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
16400, 26264676, Praha 6, Dejvice, Ke Kulišce, 2624, 1e |
|
Vladimir Vostrikov
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
17000, 22298134, Praha 7, Holešovice, Dělnická, 336, 45 |
|
GAMRIEL SOSUNOV
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
16400, 26264676, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2624, 1e, Ke Kulišce 2624/1e, Dejvice, 16400 Praha 6 |
|
Vladimir Vostrikov
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
17000, 22298134, Praha, Holešovice, Dělnická, 336, 45, Dělnická 336/45, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|