TEREZA BECHYNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
66449, 24137685, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Družstevní, 85, 17 |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
66449, 24137685, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Družstevní, 85, 17, Družstevní 85/17, 66449 Ostopovice |
|
Mgr. LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13 |
|
Mgr. LUCIE ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2018 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13, Čejkovická 4093/13, Židenice, 62800 Brno |
|
MATĚJ GRYČ
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
66442, 42258812, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Bobravská, 941 |
|
MATĚJ GRYČ
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
26.07.2016 |
Adresa: |
66442, 42258812, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Bobravská, 941, Bobravská 941, 66442 Modřice |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13 |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13, Čejkovická 4093/13, Židenice, 62800 Brno |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13 |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13, Čejkovická 4093/13, Židenice, 62800 Brno |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
12.01.2013 |
Adresa: |
61300, 19254172, Brno, Husovice, Kohoutova, 1376, 18 |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
12.01.2013 |
Adresa: |
61300, 19254172, Brno-město, Brno, Husovice, Kohoutova, 1376, 18, Kohoutova 1376/18, Husovice, 61300 Brno |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13 |
|
Mgr. Andrea Milecová
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
81108, Bratislava, Staré Město, Poľná, 2669, 17 |
|
TEREZA BECHYNSKÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
62800, 19572557, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4093, 13, Čejkovická 4093/13, Židenice, 62800 Brno |
|
Mgr. Andrea Milecová
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Staré Město, Poľná, 81108, 17, Poľná 2669/17, 81108 Bratislava - Staré Město, Slovensko |
|