ing ONDŘEJ STOČES
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.12.2022 |
Adresa: |
18100, 82469725, Praha, Čimice, Hrašeho, 918, 2 |
|
ing ONDŘEJ STOČES
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
24.12.2022 |
Adresa: |
18100, 82469725, Praha, Čimice, Hrašeho, 918, 2, Hrašeho 918/2, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ KORTUS
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
19000, 22506756, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
IVETA BARTLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
19000, 22506756, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
JIŘÍ KORTUS
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Iveta Bartlová
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ing ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
místopředseda výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22183647, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 914, 25 |
|
ing ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
místopředseda výboru |
09.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22183647, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 914, 25, Charlese de Gaulla 914/25, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
člen výboru |
10.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22183647, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 914, 25 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
člen výboru |
10.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22183647, Praha, Bubeneč, Charlese de Gaulla, 914, 25, Charlese de Gaulla 914/25, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
člen výboru |
22.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22198989, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1214, 86 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 10.04.2020
|
člen výboru |
22.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22198989, Praha, Dejvice, Nad Šárkou, 1214, 86, Nad Šárkou 1214/86, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
člen výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
12000, 21752079, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1260, 24 |
|
IVETA BARTLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
Předseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
19000, 22506756, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
DANA ABSOLONOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
místopředseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
19000, 22506756, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
ONDŘEJ STOČES
|
Neaktivní
od 22.06.2017
|
člen výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
12000, 21752079, Praha, Vinohrady, Polská, 1260, 24, Polská 1260/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Iveta Bartlová
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
Předseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DANA ABSOLONOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2021
|
místopředseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
JANA VEJDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
předseda výboru |
20.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22195793, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na pískách, 945, 132 |
|
JANA VEJDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
předseda výboru |
20.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22195793, Praha, Dejvice, Na pískách, 945, 132, Na pískách 945/132, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jana Vejdovská
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
předseda výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
Mgr. Luděk Kaluža
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
místopředseda výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
74285, 8368899, Vřesina, Topolová, 430 |
|
Iveta Bartlová
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
člen výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17 |
|
Jana Vejdovská
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
předseda výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Luděk Kaluža
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
místopředseda výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
74285, 8368899, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Topolová, 430, Topolová 430, 74285 Vřesina |
|
Iveta Bartlová
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
člen výboru |
13.12.2011 |
Adresa: |
19000, 22506756, Praha, Prosek, Veltruská, 535, 17, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 |
|