PETR VÁCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
10100, 22671145, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
PETR VÁCHA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ROMAN VYSKOČIL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
14800, 21883491, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Jihočeská, 817 |
|
MICHAL EZECHIÁŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
10100, 22671145, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
Roman Vyskočil
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
14800, 21883491, Praha, Kunratice, Jihočeská, 817, Jihočeská 817, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MICHAL EZECHIÁŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
LUCIE BAUMRUKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
10100, 22671145, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
LUCIE BAUMRUKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
09.09.2021 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MARIE NECHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
VLASTISLAV KOUKAL
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
IRENA MANDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2021
|
místopředseda výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10600, 22688153, Praha, Záběhlice, Ke skalkám, 3086, 70 |
|
MARIE NECHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
VLASTISLAV KOUKAL
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
IRENA MANDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2021
|
místopředseda výboru |
04.11.2015 |
Adresa: |
10600, 22688153, Praha, Záběhlice, Ke skalkám, 3086, 70, Ke skalkám 3086/70, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Marie Nechvátalová
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10100, Praha 10, Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
Irena Mandlíková
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
místopředseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10600, 22688153, Praha 10, Záběhlice, Ke Skalkám, 3086, 70 |
|
Vlastislav Koukal
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha 10, Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha, 1365, 14 |
|
MARIE NECHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
předseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
IRENA MANDLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
místopředseda výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10600, 22688153, Praha, Záběhlice, Ke skalkám, 3086, 70, Ke skalkám 3086/70, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
VLASTISLAV KOUKAL
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen výboru |
14.12.2011 |
Adresa: |
10100, 22671145, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1365, 14, náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|