Ing. LEOŠ JOR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22189611, Praha, Dejvice, U Hadovky, 500, 19 |
|
Ing. MILAN ČÁP
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
15521, 71891064, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 4 |
|
Ing. DANIEL VAŠATA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22189629, Praha, Dejvice, Na pískách, 501, 30 |
|
Ing. LEOŠ JOR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22189611, Praha, Dejvice, U Hadovky, 500, 19, U Hadovky 500/19, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MILAN ČÁP
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
15521, 71891064, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 4, Sazovická 488/4, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. DANIEL VAŠATA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.03.2023 |
Adresa: |
16000, 22189629, Praha, Dejvice, Na pískách, 501, 30, Na pískách 501/30, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MILAN ČÁP
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
místopředseda výboru |
03.06.2019 |
Adresa: |
15521, 71891064, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 4 |
|
Ing. MILAN ČÁP
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
místopředseda výboru |
03.06.2019 |
Adresa: |
15521, 71891064, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 4, Sazovická 488/4, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MARTIN PECH
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
předseda výboru |
01.06.2019 |
Adresa: |
16000, 22189629, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na pískách, 501, 30 |
|
MARTIN PECH
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
předseda výboru |
01.06.2019 |
Adresa: |
16000, 22189629, Praha, Dejvice, Na pískách, 501, 30, Na pískách 501/30, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. LEOŠ JOR
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
člen výboru |
16.09.2017 |
Adresa: |
16000, 22189611, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, U Hadovky, 500, 19 |
|
Ing. LEOŠ JOR
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
člen výboru |
16.09.2017 |
Adresa: |
16000, 22189611, Praha, Dejvice, U Hadovky, 500, 19, U Hadovky 500/19, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zuzana Dupalová
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
člen výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22189611, Praha 6, Dejvice, U Hadovky, 500, 19 |
|
Martin Pech
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
předseda výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22189629, Praha 6, Dejvice, Na Pískách, 501, 30 |
|
Ing. Milan Čáp
|
Neaktivní
od 03.06.2019
|
místopředseda výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
15521, 28052641, Praha 5, Zličín, Milotická, 458, 10 |
|
Ing. Zuzana Dupalová
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
člen výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22189611, Praha, Dejvice, U Hadovky, 500, 19, U Hadovky 500/19, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN PECH
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
předseda výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22189629, Praha, Dejvice, Na pískách, 501, 30, Na pískách 501/30, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Milan Čáp
|
Neaktivní
od 03.06.2019
|
místopředseda výboru |
24.12.2011 |
Adresa: |
15521, 28052641, Praha, Zličín, Milotická, 458, 10, Milotická 458/10, Zličín, 15521 Praha 5 |
|