JITKA HOŘEJŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.05.2023 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
ANTONIE NEVRLÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
ZDISLAVA BURKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
ANTONIE NEVRLÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ZDISLAVA BURKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2023
|
předseda výboru |
22.03.2018 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
předseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
16000, 22292331, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
předseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
předseda výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
Helena Kubínová
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
místopředseda výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16900, 22174346, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2247, 24 |
|
Zdislava Burková
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
člen výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha 6, Vokovice, Tobrucká, 755, 31 |
|
JITKA BAJGAROVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
předseda výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Helena Kubínová
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
místopředseda výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16900, 22174346, Praha, Břevnov, Moravanů, 2247, 24, Moravanů 2247/24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ZDISLAVA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
člen výboru |
30.12.2011 |
Adresa: |
16000, 22292331, Praha, Vokovice, Tobrucká, 755, 31, Tobrucká 755/31, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|