MARTIN KLÍMA
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
člen představenstva |
03.05.2021 |
Adresa: |
28002, 40268420, Kolín, Kolín, Kolín V, Jiřího Jarocha, 1514 |
|
MARTIN KLÍMA
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
člen představenstva |
03.05.2021 |
Adresa: |
28002, 40268420, Kolín, Kolín, Kolín V, Jiřího Jarocha, 1514, Jiřího Jarocha 1514, Kolín V, 28002 Kolín |
|
MARTIN KLÍMA
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
člen představenstva |
22.03.2013 |
Adresa: |
28002, 21158487, Kolín, Kolín II, Štítarská, 275 |
|
MARTIN KLÍMA
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
člen představenstva |
22.03.2013 |
Adresa: |
28002, 21158487, Kolín, Kolín, Kolín II, Štítarská, 275, Štítarská 275, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. Martin Klíma
|
Neaktivní
od 22.03.2013
|
člen představenstva |
13.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21158487, Kolín II, Štítarská, 275 |
|
Ing. MARTIN KLÍMA
|
Neaktivní
od 22.03.2013
|
člen představenstva |
13.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21158487, Kolín, Kolín, Kolín II, Štítarská, 275, Štítarská 275, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
člen představenstva |
08.12.2011 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 13.01.2012
|
člen představenstva |
08.12.2011 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|