Ing. VÍT ROZSYPAL
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.04.2019 |
Adresa: |
25726, 25457136, Benešov, Divišov, Divišov, Na Sídlišti, 350 |
|
Ing. VÍT ROZSYPAL
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.04.2019 |
Adresa: |
25726, 25457136, Benešov, Divišov, Divišov, Na Sídlišti, 350, Na Sídlišti 350, 25726 Divišov |
|
Ing. PETR CHVÁTAL
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
27742, 27310973, Mělník, Obříství, Obříství, K Bažantnici, 256 |
|
Ing. PETR CHVÁTAL
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
27742, 27310973, Mělník, Obříství, Obříství, K Bažantnici, 256, K Bažantnici 256, 27742 Obříství |
|
JINDŘICH KADEŘÁVEK
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
29301, 21253889, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1337 |
|
PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
25167, 26412594, Praha-východ, Pětihosty, Pětihosty, 73 |
|
JINDŘICH KADEŘÁVEK
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
29301, 21253889, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 17. listopadu, 1337, 17. listopadu 1337, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
PETR NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
02.10.2018 |
Adresa: |
25167, 26412594, Praha-východ, Pětihosty, Pětihosty, 73, č.p. 73, 25167 Pětihosty |
|
Mgr. MAROŠ HORŇÁČEK
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
81103, Bratislava - Staré Mesto, Suché Mýto 4769/2 |
|
Bc. MARTIN DZÚR
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
25001, 73301752, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, U staré kovárny, 1596 |
|
Mgr. MAROŠ HORŇÁČEK
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
Bratislava - Staré Mesto, Suché Mýto 4769/2, 81103, Suché Mýto 4769/2, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko |
|
Bc. MARTIN DZÚR
|
Neaktivní
od 02.10.2018
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
25001, 73301752, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, U staré kovárny, 1596, U staré kovárny 1596, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Bc. MARTIN DZÚR
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
25001, 73301752, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, U staré kovárny, 1596 |
|
Bc. MARTIN DZÚR
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
25001, 73301752, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, U staré kovárny, 1596, U staré kovárny 1596, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MAROŠ HORŇÁČEK
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
82103, Bratislava, Komárnická 113/6 |
|
MAROŠ HORŇÁČEK
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
Bratislava, Komárnická 113/6, 82103, Komárnická 113/6, 82103 Bratislava, Slovensko |
|
Bc. Martin Dzúr
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
15.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22205268, Praha 6, Dejvice, Na viničních horách, 1704, 17 |
|
Bc. Martin Dzúr
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
15.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22205268, Praha, Dejvice, Na viničních horách, 1704, 17, Na viničních horách 1704/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Klára Karásková
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
69664, 13428489, Kněždub, 341 |
|
Mgr. Klára Karásková
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
69664, 13428489, Hodonín, Kněždub, Kněždub, 341, č.p. 341, 69664 Kněždub |
|