TOMÁŠ MÜLLER
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2023 |
Adresa: |
18600, 22349758, Praha, Karlín, Thámova, 118, 17, Thámova 118/17, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
KAREL BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.07.2022 |
Adresa: |
27376, 5996368, Kladno, Pozdeň, Pozdeň, 87 |
|
KAREL BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.07.2022 |
Adresa: |
27376, 5996368, Kladno, Pozdeň, Pozdeň, 87, č.p. 87, 27376 Pozdeň |
|
TOMÁŠ MÜLLER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
54101, 2255791, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Psohlavců, 425 |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2020 |
Adresa: |
10100, 22665714, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 931, 21 |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2020 |
Adresa: |
10100, 22665714, Praha, Vršovice, Vršovická, 931, 21, Vršovická 931/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. MICHAL DRÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2018 |
Adresa: |
46008, 25796364, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Irkutská, 334 |
|
Ing. MICHAL DRÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2018 |
Adresa: |
46008, 25796364, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Irkutská, 334, Irkutská 334, Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec |
|
TOMÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 21.09.2023
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
54101, 2255791, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Psohlavců, 425, Psohlavců 425, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
jednatel |
07.03.2020 |
Adresa: |
12000, 21751013, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slovenská, 1163, 15 |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Neaktivní
od 25.07.2020
|
jednatel |
07.03.2020 |
Adresa: |
12000, 21751013, Praha, Vinohrady, Slovenská, 1163, 15, Slovenská 1163/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Neaktivní
od 07.03.2020
|
jednatel |
17.06.2018 |
Adresa: |
25162, 14565439, Praha-východ, Mukařov, Žernovka, Českobrodská, 70 |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Neaktivní
od 07.03.2020
|
jednatel |
17.06.2018 |
Adresa: |
25162, 14565439, Praha-východ, Mukařov, Žernovka, Českobrodská, 70, Českobrodská 70, Žernovka, 25162 Mukařov |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
jednatel |
14.12.2017 |
Adresa: |
43003, 23504498, Chomutov, Chomutov, Chomutov, V Alejích, 2292, 26 |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 29.07.2022
|
jednatel |
14.12.2017 |
Adresa: |
43003, 23504498, Chomutov, Chomutov, Chomutov, V Alejích, 2292, 26, V Alejích 2292/26, 43003 Chomutov |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 14.12.2017
|
jednatel |
18.05.2016 |
Adresa: |
43004, 23531827, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Borová, 5140 |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 14.12.2017
|
jednatel |
18.05.2016 |
Adresa: |
43004, 23531827, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Borová, 5140, Borová 5140, 43004 Chomutov |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
43144, 26336855, Droužkovice, Droužkovice, Polní, 278 |
|
KAREL BENEŠ
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
43144, 26336855, Chomutov, Droužkovice, Droužkovice, Polní, 278, Polní 278, 43144 Droužkovice |
|
Karel Beneš
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
43001, 23498081, Chomutov, Vilová, 1445, 16 |
|
Mgr. Tomáš Lancinger
|
Neaktivní
od 17.06.2018
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
25162, 14565439, Mukařov, Českobrodská, 70 |
|
Ing. Michal Drábek
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
46008, 25796364, Liberec, Irkutská, 334 |
|
Tomáš Müller
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
54101, 2255791, Trutnov, Psohlavců, 425 |
|
Karel Beneš
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
43001, 23498081, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vilová, 1445, 16, Vilová 1445/16, 43001 Chomutov |
|
Mgr. TOMÁŠ LANCINGER
|
Neaktivní
od 17.06.2018
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
25162, 14565439, Praha-východ, Mukařov, Žernovka, Českobrodská, 70, Českobrodská 70, Žernovka, 25162 Mukařov |
|
Ing. MICHAL DRÁBEK
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
46008, 25796364, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Irkutská, 334, Irkutská 334, Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec |
|
TOMÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
10.01.2012 |
Adresa: |
54101, 2255791, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Psohlavců, 425, Psohlavců 425, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|