VÁCLAV ŠLEHOFER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2021 |
Adresa: |
32300, 24425150, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1050, 72 |
|
VÁCLAV ŠLEHOFER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2021 |
Adresa: |
32300, 24425150, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1050, 72, Sokolovská 1050/72, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
VÁCLAV CHRZ
|
Neaktivní
od 27.12.2021
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
33808, 7174322, Zbiroh, Zbiroh, Bezručova, 308 |
|
VÁCLAV CHRZ
|
Neaktivní
od 27.12.2021
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
33808, 7174322, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Bezručova, 308, Bezručova 308, 33808 Zbiroh |
|
Václav Chrz
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
33027, 764213, Vejprnice, Plzeňská, 590 |
|
Václav Chrz
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
33027, 764213, Plzeň-sever, Vejprnice, Vejprnice, Plzeňská, 590, Plzeňská 590, 33027 Vejprnice |
|
Lenka Boucová
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Sokolovská, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|