JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.04.2020 |
Adresa: |
39005, 19822375, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2725, 11 |
|
Jaroslav Novotný
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.04.2020 |
Adresa: |
39005, 19822375, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2725, 11, Moskevská 2725/11, 39005 Tábor |
|
PETRA MÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
člen představenstva |
24.03.2015 |
Adresa: |
73924, 14147971, Krmelín, Krmelín, Záhumenní, 17 |
|
PETRA MÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2020
|
člen představenstva |
24.03.2015 |
Adresa: |
73924, 14147971, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Záhumenní, 17, Záhumenní 17, 73924 Krmelín |
|
KLÁRA ŽURKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2015
|
člen představenstva |
07.04.2014 |
Adresa: |
70030, 3238407, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 234, 25 |
|
KLÁRA ŽURKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2015
|
člen představenstva |
07.04.2014 |
Adresa: |
70030, 3238407, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 234, 25, Františka Formana 234/25, Dubina, 70030 Ostrava |
|
DANIEL NĚMEC
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
předseda představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
73914, 15384080, Ostravice, Ostravice, 158 |
|
JANA IVAN
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3282503, Ostrava, Bělský Les, Bedřicha Václavka, 983, 13 |
|
KLÁRA WALECZKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3238474, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 241, 39 |
|
DANIEL NĚMEC
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
předseda představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
73914, 15384080, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 158, č.p. 158, 73914 Ostravice |
|
JANA IVAN
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3282503, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Bedřicha Václavka, 983, 13, Bedřicha Václavka 983/13, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
KLÁRA WALECZKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
70030, 3238474, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 241, 39, Františka Formana 241/39, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Petr Bajer
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
člen představenstva |
26.01.2012 |
Adresa: |
60200, Brno, Kobližná, 30, 9 |
|
PETR BAJER
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
člen představenstva |
26.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 30, 9, Kobližná 30/9, Brno-město, 60200 Brno |
|