TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
25092, 42467250, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Revoluční, 1211 |
|
TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2019 |
Adresa: |
25092, 42467250, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Revoluční, 1211, Revoluční 1211, 25092 Šestajovice |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
25090, 75238021, Praha-východ, Jirny, Jirny, Vrbová, 759 |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
25090, 75238021, Praha-východ, Jirny, Jirny, Vrbová, 759, Vrbová 759, 25090 Jirny |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
25090, 75238021, Praha-východ, Jirny, Jirny, Vrbová, 759 |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
25090, 75238021, Praha-východ, Jirny, Jirny, Vrbová, 759, Vrbová 759, 25090 Jirny |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
73531, 18817874, Bohumín, Skřečoň, 1. máje, 431 |
|
TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
19600, 22519068, Praha, Třeboradice, V Pačátkách, 124, 2 |
|
LUKÁŠ NOWAK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
73531, 18817874, Karviná, Bohumín, Skřečoň, 1. máje, 431, 1. máje 431, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Neaktivní
od 01.11.2019
|
Jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
19600, 22519068, Praha, Třeboradice, V Pačátkách, 124, 2, V Pačátkách 124/2, Třeboradice, 19600 Praha 9 |
|
TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
19600, 22519068, Hlavní město Praha, Praha, Třeboradice, V Pačátkách, 124, 2 |
|
TOMÁŠ MARVÁNEK
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
19600, 22519068, Praha, Třeboradice, V Pačátkách, 124, 2, V Pačátkách 124/2, Třeboradice, 19600 Praha 9 |
|
IVANA LIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
22.02.2014 |
Adresa: |
25092, 42467250, Šestajovice, Šestajovice, Revoluční, 1211 |
|
IVANA LIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
22.02.2014 |
Adresa: |
25092, 42467250, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Revoluční, 1211, Revoluční 1211, 25092 Šestajovice |
|
Ivana Ličková
|
Neaktivní
od 22.02.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
37883, 2168782, Český Rudolec, 126 |
|
Vladimíra Lišková Vyhnisová
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
14300, 21938423, Praha 4, Levského, 3186, 8 |
|
Ivana Ličková
|
Neaktivní
od 22.02.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
37883, 2168782, Jindřichův Hradec, Český Rudolec, Český Rudolec, 126, č.p. 126, 37883 Český Rudolec |
|
Vladimíra Lišková Vyhnisová
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
jednatel |
30.01.2012 |
Adresa: |
14300, 21938423, Praha, Modřany, Levského, 3186, 8, Levského 3186/8, Modřany, 14300 Praha 4 |
|