MARIO KUŠIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2019 |
Adresa: |
35104, Slavonski Brod, Primorska 15 |
|
MARIO KUŠIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2019 |
Adresa: |
Slavonski Brod, Primorska 15, 35104, Primorska 15, 35104 Slavonski Brod, Chorvatsko |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3 |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 07.05.2019
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3, Halasovo náměstí 113/3, Lesná, 63800 Brno |
|
DAVID MRKOS
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
25082, 14659891, Úvaly, Úvaly, Pod Tratí, 333 |
|
DAVID MRKOS
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
Jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
25082, 14659891, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Pod Tratí, 333, Pod Tratí 333, 25082 Úvaly |
|
IRENA KNÁPKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
10400, 25769812, Praha 10, Uhříněves, Saturnova, 1199, 5 |
|
IRENA KNÁPKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
10400, 25769812, Praha, Uhříněves, Saturnova, 1199, 5, Saturnova 1199/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Irena Knápková
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
10400, 25769812, Praha, Uhříněves, Saturnova, 1199, 5 |
|
IRENA KNÁPKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
10400, 25769812, Praha, Uhříněves, Saturnova, 1199, 5, Saturnova 1199/5, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Mgr. Viktor Pavlík
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
13000, 21778094, Praha 3, Žižkov, Chvalova, 1091, 7 |
|
Mgr. Viktor Pavlík
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
13000, 21778094, Praha, Žižkov, Chvalova, 1091, 7, Chvalova 1091/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|