Mgr. KATEŘINA WOJACZKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
06.06.2024 |
Adresa: |
16000, 22189955, Praha, Dejvice, Kafkova, 527, 10, Kafkova 527/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JAN TOMANÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.12.2023 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13, U zásobní zahrady 1920/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KATEŘINA WOJACZKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
20.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22189955, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 527, 10 |
|
Ing. ROBERT SCHAFFER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.11.2020 |
Adresa: |
15900, 22697055, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9 |
|
Ing. ROBERT SCHAFFER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.11.2020 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9, U bažantnice 411/9, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. JAN TOMANÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21788308, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13 |
|
KATEŘINA WOJACZKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2024
|
členka představenstva |
20.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22189955, Praha, Dejvice, Kafkova, 527, 10, Kafkova 527/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
členka představenstva |
05.05.2021 |
Adresa: |
16000, 22189955, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 527, 10 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
členka představenstva |
05.05.2021 |
Adresa: |
16000, 22189955, Praha, Dejvice, Kafkova, 527, 10, Kafkova 527/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
členka představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
16000, 22187898, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Dejvická, 255, 18 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
členka představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
16000, 22187898, Praha, Dejvice, Dejvická, 255, 18, Dejvická 255/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 21.12.2023
|
člen představenstva |
21.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13, U zásobní zahrady 1920/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
22.07.2016 |
Adresa: |
16000, 22187898, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Dejvická, 255, 18 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
22.07.2016 |
Adresa: |
16000, 22187898, Praha, Dejvice, Dejvická, 255, 18, Dejvická 255/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ROBERT SCHAFFER
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
předseda představensta |
09.12.2015 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9 |
|
ROBERT SCHAFFER
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
předseda představensta |
09.12.2015 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9, U bažantnice 411/9, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda představenstva |
18.12.2014 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
18.12.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13 |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda představenstva |
18.12.2014 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
člen představenstva |
18.12.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13, U zásobní zahrady 1920/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
místopředseda představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha 3, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13 |
|
VLADIMÍR MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
15500, 22117849, Praha 5, Stodůlky, Jindrova, 911 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
25070, 12670774, Odolena Voda, Odolena Voda, Kudrnova, 343 |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
místopředseda představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13, U zásobní zahrady 1920/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VLADIMÍR MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
15500, 22117849, Praha, Stodůlky, Jindrova, 911, Jindrova 911, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
člen představenstva |
28.03.2014 |
Adresa: |
25070, 12670774, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, Kudrnova, 343, Kudrnova 343, 25070 Odolena Voda |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
07.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha 3, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13 |
|
JAN TOMANÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
07.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21788308, Praha, Žižkov, U zásobní zahrady, 1920, 13, U zásobní zahrady 1920/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ROBERT SCHAFFER
|
Neaktivní
od 07.02.2014
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha 5, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9 |
|
PAVEL ŠAROCH
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
místopředseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
16000, 25452339, Praha 6, Vokovice, Nepálská, 803, 3 |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
předseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
ROBERT SCHAFFER
|
Neaktivní
od 07.02.2014
|
člen představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9, U bažantnice 411/9, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Pavel Šaroch
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
místopředseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
16000, 25452339, Praha, Vokovice, Nepálská, 803, 3, Nepálská 803/3, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
předseda představenstva |
27.11.2013 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
Ing. Robert Schaffer
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha 5, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9 |
|
Ing. Alexandr Kokuňko
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
25262, 27835529, Horoměřice, Komenského, 912 |
|
Mgr. Radek Dyntar
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
14800, 25229125, Praha 4, Velké Kunratické, 1322, 45 |
|
Ing. ROBERT SCHAFFER
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
předseda představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
15900, 22697055, Praha, Velká Chuchle, U bažantnice, 411, 9, U bažantnice 411/9, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. Alexandr Kokuňko
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
člen představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
25262, 27835529, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Komenského, 912, Komenského 912, 25262 Horoměřice |
|
Mgr. RADEK DYNTAR
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen představenstva |
06.02.2012 |
Adresa: |
14800, 25229125, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1322, 45, Velké Kunratické 1322/45, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|