RNDr. ZDENĚK BÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
74794, 74804791, Opava, Děhylov, Děhylov, Výstavní, 242, 20 |
|
JANA BÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
74794, 74804791, Opava, Děhylov, Děhylov, Výstavní, 242, 20 |
|
RNDr. ZDENĚK BÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
74794, 74804791, Opava, Děhylov, Děhylov, Výstavní, 242, 20, Výstavní 242/20, 74794 Děhylov |
|
JANA BÍNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
74794, 74804791, Opava, Děhylov, Děhylov, Výstavní, 242, 20, Výstavní 242/20, 74794 Děhylov |
|
RNDr. ZDENĚK BÍNEK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3289818, Ostrava, Poruba, Komenského, 656, 20 |
|
JANA BÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3289818, Ostrava, Poruba, Komenského, 656, 20 |
|
RNDr. ZDENĚK BÍNEK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3289818, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 656, 20, Komenského 656/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JANA BÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3289818, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Komenského, 656, 20, Komenského 656/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Tyc
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
Jednatel |
02.04.2012 |
Adresa: |
66431, 24931250, Česká, 213 |
|
MARTIN TYC
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
Jednatel |
02.04.2012 |
Adresa: |
66431, 24931250, Brno-venkov, Česká, Česká, 213, č.p. 213, 66431 Česká |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 02.04.2012
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 02.04.2012
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|