Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Kozí 3 s.r.o. |
ICO: | 24218154 |
Registrovaná adresa: | 14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
Začleněno na: | 14.02.2012 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZsaZsa Investment, s.r.o. 24802573 | Aktivní | 19.12.2013 | |
|
|||
TPM INVEST s.r.o. 24802123 | Aktivní | 19.12.2013 | |
|
|||
ZsaZsa Investment, s.r.o. 24802573 | Aktivní | 19.12.2013 | |
|
|||
TPM INVEST s.r.o. 24802123 | Aktivní | 19.12.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
CATHERINE MARIE LOUISE NARDIN | Aktivní | jednatel | 06.01.2024 |
|
|||
MARIA ANZULOVIČ | Aktivní | jednatel | 20.09.2019 |
|
|||
MARIA ANZULOVIČ | Aktivní | jednatel | 20.09.2019 |
|
|||
CATHERINE MARIE LOUISE NARDIN | Neaktivní od 06.01.2024 | jednatel | 06.12.2023 |
|
|||
CATHERINE MARIE LOUISE NARDIN | Neaktivní od 06.12.2023 | jednatel | 07.06.2022 |
|
|||
CATHERINE MARIE LOUISE NARDIN | Neaktivní od 07.06.2022 | jednatel | 09.03.2017 |
|
|||
CATHERINE MARIE LOUISE NARDIN | Neaktivní od 07.06.2022 | jednatel | 09.03.2017 |
|
|||
JOSEF KOLLER | Neaktivní od 20.09.2019 | jednatel | 02.11.2015 |
|
|||
JOSEF KOLLER | Neaktivní od 20.09.2019 | jednatel | 02.11.2015 |
|
|||
JOSEF KOLLER | Neaktivní od 02.11.2015 | jednatel | 09.05.2012 |
|
|||
Catherine Nardin | Neaktivní od 09.03.2017 | jednatel | 09.05.2012 |
|
|||
JOSEF KOLLER | Neaktivní od 02.11.2015 | jednatel | 09.05.2012 |
|
|||
Catherine Nardin | Neaktivní od 09.03.2017 | jednatel | 09.05.2012 |
|
|||
Martin Žižka | Neaktivní od 09.05.2012 | jednatel | 14.02.2012 |
|
|||
MARTIN ŽIŽKA | Neaktivní od 09.05.2012 | jednatel | 14.02.2012 |
|
Registrační číslo Kozí 3 s.r.o. je 24218154.
Registrační adresa Kozí 3 s.r.o. je 14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4.
Kozí 3 s.r.o. byla založena 14.02.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ZsaZsa Investment, s.r.o., TPM INVEST s.r.o., ZsaZsa Investment, s.r.o., TPM INVEST s.r.o..