PETR VOLDÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
53701, 78393043, Chrudim, Sobětuchy, Vrcha, 339 |
|
PETR VOLDÁN
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2022 |
Adresa: |
53701, 78393043, Chrudim, Sobětuchy, Vrcha, 339, Vrcha 339, 53701 Sobětuchy |
|
JAN ČAPEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
25082, 73749206, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Seifertova, 1986 |
|
JAN ČAPEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
25082, 73749206, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Seifertova, 1986, Seifertova 1986, 25082 Úvaly |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
19300, 81078145, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, K odpočinku, 3129, 8 |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
19300, 81078145, Praha, Horní Počernice, K odpočinku, 3129, 8, K odpočinku 3129/8, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2021 |
Adresa: |
19300, 81078145, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, K odpočinku, 3129, 8 |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2021 |
Adresa: |
19300, 81078145, Praha, Horní Počernice, K odpočinku, 3129, 8, K odpočinku 3129/8, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
PETR VOLDÁN
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
53701, 18902987, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1144 |
|
PETR VOLDÁN
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
53701, 18902987, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Mírová, 1144, Mírová 1144, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
18600, 22349103, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 56, 75 |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
18600, 22349103, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 56, 75 |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
18600, 22349103, Praha, Karlín, Křižíkova, 56, 75, Křižíkova 56/75, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
18600, 22349103, Praha, Karlín, Křižíkova, 56, 75, Křižíkova 56/75, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
25001, 26203782, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasmínová, 2202 |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
25001, 26203782, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasmínová, 2202 |
|
Ing. JIŘÍ MLAVEC
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
25001, 26203782, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasmínová, 2202, Jasmínová 2202, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
HANA MLAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
25001, 26203782, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Jasmínová, 2202, Jasmínová 2202, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. Jiří Mlavec
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2012 |
Adresa: |
14100, 21911797, Praha 4, Michle, Vnější, 1081, 7 |
|
Hana Fojtíková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2012 |
Adresa: |
18600, 22349103, Praha 8, Karlín, Křižíkova, 56, 75 |
|
Ing. Jiří Mlavec
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2012 |
Adresa: |
14100, 21911797, Praha, Michle, Vnější, 1081, 7, Vnější 1081/7, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Hana Fojtíková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2012 |
Adresa: |
18600, 22349103, Praha, Karlín, Křižíkova, 56, 75, Křižíkova 56/75, Karlín, 18600 Praha 8 |
|