MILAN RAMPACH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.05.2018 |
Adresa: |
43004, 23532602, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Skalková, 5218 |
|
MILAN RAMPACH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.05.2018 |
Adresa: |
43004, 23532602, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Skalková, 5218, Skalková 5218, 43004 Chomutov |
|
VÁCLAV MERTA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
člen představenstva |
17.02.2018 |
Adresa: |
43401, 5110246, Most, Most, Most, Jaroslava Průchy, 2906, 12 |
|
VÁCLAV MERTA
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
člen představenstva |
17.02.2018 |
Adresa: |
43401, 5110246, Most, Most, Most, Jaroslava Průchy, 2906, 12, Jaroslava Průchy 2906/12, 43401 Most |
|
VÁCLAV MERTA
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5105161, Most, Most, tř. Budovatelů, 2397, 16 |
|
VÁCLAV MERTA
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
člen představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5105161, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2397, 16, tř. Budovatelů 2397/16, 43401 Most |
|
Václav Merta
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
43401, 5105161, Most, Tř. Budovatelů, 2397, 16 |
|
VÁCLAV MERTA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen představenstva |
05.04.2012 |
Adresa: |
43401, 5105161, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2397, 16, tř. Budovatelů 2397/16, 43401 Most |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
01.03.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 05.04.2012
|
člen představenstva |
01.03.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|