MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
16.01.2016 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498 |
|
MARTIN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
16.01.2016 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498, Hronovická 498, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Martin Šmejkal
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
15400, 22009205, Praha, Holyně, U Vápenice, 34, 2 |
|
Martin Šmejkal
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
15400, 22009205, Praha, Holyně, U vápenice, 34, 2, U vápenice 34/2, Holyně, 15400 Praha 5 |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
26401, 23034939, Sedlčany, Sedlčany, 28. října, 179 |
|
Martin Šmejkal
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
15400, Praha, Holyně, U vápenice, 34, 2 |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
26401, 23034939, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, 28. října, 179, 28. října 179, 26401 Sedlčany |
|
Martin Šmejkal
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
15400, 22009205, Praha, Holyně, U vápenice, 34, 2, U vápenice 34/2, Holyně, 15400 Praha 5 |
|