Ing. PAVEL BLÁHA
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
člen představenstva |
30.05.2020 |
Adresa: |
25264, 26704935, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 777 |
|
Ing. PAVEL BLÁHA
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
člen představenstva |
30.05.2020 |
Adresa: |
25264, 26704935, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 777, Pražská 777, 25264 Velké Přílepy |
|
Ing. PAVEL BLÁHA
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
25264, 26704935, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 777 |
|
Ing. PAVEL BLÁHA
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
25264, 26704935, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 777, Pražská 777, 25264 Velké Přílepy |
|
Ing. Pavel Bláha
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
26.04.2012 |
Adresa: |
25263, 24378551, Roztoky, Třešňovka, 1686 |
|
Ing. Pavel Bláha
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
26.04.2012 |
Adresa: |
25263, 24378551, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Třešňovka, 1686, Třešňovka 1686, 25263 Roztoky |
|
Petr Bajer
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen představenstva |
02.03.2012 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno, Kobližná, 30, 9 |
|
PETR BAJER
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
člen představenstva |
02.03.2012 |
Adresa: |
60200, 19093551, Brno-město, Brno, Brno-město, Kobližná, 30, 9, Kobližná 30/9, Brno-město, 60200 Brno |
|