Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | AUT - Centrum o.p.s. |
ICO: | 24226912 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21719721, Praha, Staré Město, Uhelný trh, 420, 1, Uhelný trh 420/1, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 08.03.2012 |
Předmět podnikání: |
Psychologické poradenství a diagnostika
Poradenství, konzultace a podpora při zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb osob s poruchami autistického spektra, zejména dětí, a jejich rodin
Poradenství, konzultace a podpora různých aktivit pro rodiny a dětmi s poruchami autistického spektra a poruchami chování
Výchova a vzdělávání, osvětová činnost a poskytování informací o současných metodách používaných při terapii osob s poruchami autistického spektra a poruchami c hování, především aplikované behaviorální analýze, včetně poradenství a konzultací - pro odbornou veřejnost
Sestavování a realizace individuálních interdisciplinárních terapeutických protramů pro osoby s poruchami autistického spektra a poruchami chování, včetně jejich rodin a nejbližšího sociálního prostředí
Výchova a vzdělávání, osvětová činnost a poskytování informací týkajících se problematiky osob s poruchami autistického spektra a poruchami chování včetně poradenství a konzultací - pro laickou veřejnost a zainteresované rodiče
Výchova a vzdělávání, osvětová činnost a poskytování informací o současných metodách používaných při terapii osob s poruchami autistického spektra a poruchami c hování, především aplikované behaviorální analýze, včetně poradenství a konzultací - pro odbor nou veřejnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. ROMANA MAXOVÁ | Aktivní | 14.06.2023 | |
|
|||
LUKÁŠ KOLÍBAL | Aktivní | 14.06.2023 | |
|
|||
Mgr. BOHUSLAV JAKUBEC | Aktivní | předseda správní rady | 14.06.2023 |
|
|||
PAVEL KAŠPAR | Aktivní | člen dozorčí rady | 10.03.2021 |
|
|||
MONIKA OPLATKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 07.11.2019 |
|
|||
LUKÁŠ VACULÍK | Aktivní | předseda dozorčí rady | 20.02.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Aktivní | 27.08.2021 | |
|
|||
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Aktivní | 27.08.2021 | |
|
|||
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Neaktivní od 27.08.2021 | 10.02.2017 | |
|
|||
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Neaktivní od 27.08.2021 | 10.02.2017 | |
|
|||
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Neaktivní od 10.02.2017 | 29.05.2016 | |
|
|||
LUCIE KOLÍBALOVÁ | Neaktivní od 10.02.2017 | 29.05.2016 | |
|
|||
LUCIE VACULÍKOVÁ | Neaktivní od 29.05.2016 | 22.10.2015 | |
|
|||
LUCIE VACULÍKOVÁ | Neaktivní od 29.05.2016 | 22.10.2015 | |
|
|||
Lucie Vaculíková | Neaktivní od 22.10.2015 | 08.03.2012 | |
|
|||
LUCIE VACULÍKOVÁ | Neaktivní od 22.10.2015 | 08.03.2012 | |
|
Registrační číslo AUT - Centrum o.p.s. je 24226912.
Registrační adresa AUT - Centrum o.p.s. je 11000, 21719721, Praha, Staré Město, Uhelný trh, 420, 1, Uhelný trh 420/1, Staré Město, 11000 Praha 1.
AUT - Centrum o.p.s. byla založena 08.03.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. ROMANA MAXOVÁ, LUKÁŠ KOLÍBAL, Mgr. BOHUSLAV JAKUBEC, PAVEL KAŠPAR, MONIKA OPLATKOVÁ, LUKÁŠ VACULÍK.