Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | Integrační centrum Praha o.p.s. |
ICO: | 24228320 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21712689, Praha, Nové Město, Žitná, 1574, 51, Žitná 1574/51, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 14.03.2012 |
Předmět podnikání: |
Poskytování právního a pracovně právního poradenství zaměřeného na cizince pobývající na území hl. m. Prahy včetně problematiky ochrany základních lidských práv cizinců a boje proti jejich diskriminaci.
Příprava a realizace projektů, jejichž cílem je usnadnění integrace cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti a na trhu práce.
Zajišťování vzdělávacích aktivit zejména se zřetelem na výuku českého jazyka a kurzů socio-kulturní orientace pro cizince pobývající na území hl. m. Prahy.
Provozování kontaktního, poradenského a informačního centra pro cizince pobývající na území hl. m. Prahy.
Zabezpečování informačních a osvětových aktivit pro veřejnost s cílem podpořit začleňování cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti.
Zabezpečování společenských, kulturních a sportovních aktivit jako platformy pro navazování společenských kontaktů mezi cizinci pobývajícími na území hl. m. Prahy a občany hl. m. Prahy.
Poskytování sociálního poradenství zaměřujícího se na plnohodnotné začlenění cizinců pobývajících na území hl. m. Prahy do společnosti.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN JANOUŠEK | Aktivní | člen správní rady | 21.12.2023 |
|
|||
ANDREA KRCHOVÁ | Aktivní | členka správní rady | 21.12.2023 |
|
|||
JAN KEPKA | Aktivní | člen správní rady | 21.12.2023 |
|
|||
MARTIN DLOUHÝ | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.11.2021 |
|
|||
JIŘÍ DOHNAL | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.11.2021 |
|
|||
PAVLA VINTIŠKOVÁ | Aktivní | členka dozorčí rady | 17.11.2021 |
|
|||
JAKUB ŠTĚDROŇ | Aktivní | člen správní rady | 17.11.2021 |
|
|||
IVA KOTVOVÁ | Aktivní | členka správní rady | 17.11.2021 |
|
|||
JANA LEONTIJEVA | Aktivní | členka správní rady | 17.11.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. ALEN KOVAČEVIĆ | Aktivní | 11.07.2023 | |
|
|||
ZDENĚK HORVÁTH | Aktivní | 29.10.2015 | |
|
|||
ZDENĚK HORVÁTH | Neaktivní od 11.07.2023 | 29.10.2015 | |
|
|||
Zdeněk Horváth | Neaktivní od 29.10.2015 | 14.03.2012 | |
|
|||
ZDENĚK HORVÁTH | Neaktivní od 29.10.2015 | 14.03.2012 | |
|
Registrační číslo Integrační centrum Praha o.p.s. je 24228320.
Registrační adresa Integrační centrum Praha o.p.s. je 11000, 21712689, Praha, Nové Město, Žitná, 1574, 51, Žitná 1574/51, Nové Město, 11000 Praha 1.
Integrační centrum Praha o.p.s. byla založena 14.03.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JAN JANOUŠEK, ANDREA KRCHOVÁ, JAN KEPKA, MARTIN DLOUHÝ, JIŘÍ DOHNAL, PAVLA VINTIŠKOVÁ, JAKUB ŠTĚDROŇ, IVA KOTVOVÁ, JANA LEONTIJEVA.