KAZIM ERDOGAN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22306994, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Veverkova, 1101, 1 |
|
KAZIM ERDOGAN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
17000, 22306994, Praha, Holešovice, Veverkova, 1101, 1, Veverkova 1101/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PATRIK KELLNER
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
16500, 22272119, Praha, Suchdol, Lysolajská, 377, 5 |
|
PATRIK KELLNER
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
16500, 22272119, Praha, Suchdol, Lysolajská, 377, 5, Lysolajská 377/5, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
PATRIK KELLNER
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
16500, 22272119, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Lysolajská, 377, 5 |
|
PATRIK KELLNER
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
16500, 22272119, Praha, Suchdol, Lysolajská, 377, 5, Lysolajská 377/5, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Olga Satrapová
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
jednatel |
05.04.2012 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Vinohrady, Mánesova, 1080, 3 |
|
Ing. Patrik Kellner
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
05.04.2012 |
Adresa: |
16500, 22272119, Praha, Lysolajská, 377, 5 |
|
Olga Satrapová
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
jednatel |
05.04.2012 |
Adresa: |
12000, 21750246, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1080, 3, Mánesova 1080/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Patrik Kellner
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
05.04.2012 |
Adresa: |
16500, 22272119, Praha, Suchdol, Lysolajská, 377, 5, Lysolajská 377/5, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|