EVA TECLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14300, 79098452, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Zlochova, 2230, 1b |
|
EVA TECLOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14300, 79098452, Praha, Modřany, Zlochova, 2230, 1b, Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
EVA TECLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
jednatel |
11.12.2017 |
Adresa: |
25083, 28311442, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 161 |
|
EVA TECLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
jednatel |
11.12.2017 |
Adresa: |
25083, 28311442, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 161, č.p. 161, 25083 Zlatá |
|
JAROSLAV TECL
|
Neaktivní
od 11.12.2017
|
JEDNATEL |
11.09.2015 |
Adresa: |
53002, 7711671, Pardubice, Zelené Předměstí, Jiránkova, 2300 |
|
JAROSLAV TECL
|
Neaktivní
od 11.12.2017
|
JEDNATEL |
11.09.2015 |
Adresa: |
53002, 7711671, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jiránkova, 2300, Jiránkova 2300, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
TOMÁŠ MUNZAR
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
25.03.2013 |
Adresa: |
14900, 21819734, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Borošova, 634, 2 |
|
Tomáš Munzar
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
25.03.2013 |
Adresa: |
14900, 21819734, Praha, Háje, Borošova, 634, 2, Borošova 634/2, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
jednatel |
13.03.2012 |
Adresa: |
18200, 22369091, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 25.03.2013
|
jednatel |
13.03.2012 |
Adresa: |
18200, 22369091, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1185, 2, Kyselova 1185/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|